Nikita Iljin
wohnhaft in Tallinn, aus Estland Aktuelle Mandate: S-Products GmbH, S-Sales GmbH Verbundene Personen: Hans-Jürg Eduard Grunder, Hans-Jürg Eduard Grunder So bleiben Sie über "Nikita Iljin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nikita Iljin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nikita Iljin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nikita Iljin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Nikita Iljin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Nikita Iljin arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Nikita Iljin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Nikita Iljin
Publikationsnummer: HR02-1005898908, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
WhyNotEurope Tours GmbH, bisher in Hinwil, CHE-109.891.659, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782340).
Statutenänderung:
23.11.2023.
Firma neu:
S-Products GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Poststrasse 3, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Produkten in der Gesundheitsbranche, leistet Marketingdienstleistungen, Werbeaktivitäten und Verwaltung und Lagerhaltung von Gütern. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Angela-Mihaela, von Bottenwil, in Hinwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iljin, Nikita, estnischer Staatsangehöriger, in Tallinn (EE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grunder, Hans-Jürg Eduard, von Vechigen, in Montreux, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005872966, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
K Glatt GmbH, bisher in Turbenthal, CHE-481.852.753, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4425037).
Statutenänderung:
24.10.2023.
Firma neu:
S-Sales GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Poststrasse 3, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, hauptsächlich im Bereich Gesundheit sowie sämtliche dazugehörenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angerer, Claudia, von Nürensdorf, in Turbenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iljin, Nikita, estnischer Staatsangehöriger, in Tallinn (EE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Grunder, Hans-Jürg Eduard, von Vechigen, in Montreux, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.