Claude Hutmacher
wohnhaft in Billens, aus Konolfingen Aktuelle Mandate: C. Hutmacher, Façades et Fenêtres Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Claude Hutmacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Hutmacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude Hutmacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Hutmacher"
|
|
Claude Hutmacher
wohnhaft in Faulensee, aus Konolfingen Aktuelle Mandate: Cofasa SA Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Claude Hutmacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Hutmacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude Hutmacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude Hutmacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claude Hutmacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claude Hutmacher arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Allgemeiner Hochbau
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Claude Hutmacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claude Hutmacher
Publikationsnummer: HR02-1005503630, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Cofasa SA, in Gampelen, CHE-109.282.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307039).
Statutenänderung:
17.06.2022. Gemäss Erklärung vom 17.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guignet, Sylvie, von Oron, in Bournens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutmacher, Philippe, von Konolfingen, in Aesch BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Doxior Cabinet fiduciaire SA (CHE-108.697.474), in Aubonne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Claude, von Konolfingen, in Faulensee (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Al Jazeerah Al Hamrah (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3307039, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Cofasa SA, in Bern, CHE-109.282.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3162015).
Statutenänderung:
16.01.2017.
Sitz neu:
Gampelen.
Domizil neu:
Dröschiweg 2, 3236 Gampelen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Gebäudehüllen sowie den Handel aller Art, Beratung und Expertisen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Claude, von Konolfingen, in Al Jazeerah Al Hamrah (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guignet, Sylvie, von Oron, in Bournens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doxior Cabinet fiduciaire SA (CHE-108.697.474), in Aubonne, Revisionsstelle [bisher: Doxior Cabinet fiduciaire S.à r.l.]