Hans-Rudolf Hug
wohnhaft in Lostorf, aus Trimbach und Gunzgen Aktuelle Mandate: Paritätische Pensionskasse der R. Nussbaum AG, Olten Verbundene Personen: Norbert Strub, Petra Childs, Patrik Zeiter und mehr So bleiben Sie über "Hans-Rudolf Hug" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Rudolf Hug"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans-Rudolf Hug" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Rudolf Hug"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans-Rudolf Hug leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans-Rudolf Hug arbeiten
Betreiben von Pensionskassen
Betreiben von Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Hans-Rudolf Hug
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Rudolf Hug
Publikationsnummer: 1996145, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
on top AG, in Rüti ZH, CHE-108.636.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2009, S. 30, Publ. 5006328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Erwin Ernst, von Hombrechtikon, in Fahrwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hug, Hans Rudolf, von Aedermannsdorf, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1005067, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Avionitec AG, in Kloten, CH-020.3.902.231-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 26, Publ. 5493714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Hans-Rudolf, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surber, Esther, von Zürich und Andelfingen, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
on top AG, in Rüti ZH, Fägswilerstrasse 45, 8630 Rüti ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.1997, 17.06.1997.
Zweck:
Handel mit Fliegereiartikeln und Flugzubehör, Organisation von Reisen und Aktivitäten im Flugbereich, Vermittlung von Aviatikgeschäften;
Erwerben, Ver-werten und Verwalten von Schutzrechten aller Art;
Beteiligungen an Tochtergesellschaften und Drittunternehmen sowie Organisation und Halten von Betriebstätten im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung;
Entwicklung, Kauf, Verkauf, Finanzierung, Halten, Verwaltung, Verwertung sowie Vermittlung von Aviatikgeschäften, Rechten und Vermögenswerten aller Art im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich oder telegrafisch, sofern gesetzlich vorgeschrieben überdies durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Oberholzer, Katharina, von Wald ZH, in Rüti ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Hürlimann, Erwin Ernst, von Hombrechtikon, in Fahrwangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hug, Hans Rudolf, von Aedermannsdorf, in Elgg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bernet, Rolf, von Jona und Mosnang, in Jona, Revisionsstelle.