Peter Hübscher
wohnhaft in Buttwil, aus Radelfingen Aktuelle Mandate: Hübscher Architekten AG Verbundene Personen: Ankica Hübscher So bleiben Sie über "Peter Hübscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Hübscher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Hübscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Hübscher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Hübscher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Hübscher arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Peter Hübscher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Hübscher
Publikationsnummer: HR02-1004709473, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MOR Informatik AG, in Zürich, CHE-105.999.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, S.0, Publ. 6533726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petritz, Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Peter, von Wohlenschwil, in Stein AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6342370, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Teppich-Center 51 AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.591-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 6, Publ. 5825092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübscher, Peter, von Radelfingen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Javet, Sandra, von Bas-Vully, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Michel, von Moosleerau, in Ligerz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Studen BE (Studen), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Evard, Michel, von Chézard-Saint-Martin, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6009590, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Hübscher & Partner Architekturbüro AG, in Buttwil, CH-400.3.007.602-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.1998, S. 7768).
Statutenänderung:
18.01.2011.
Firma neu:
Hübscher Architekten AG.
Domizil neu:
Burkardusstrasse 13, 5632 Buttwil. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Litrag Treuhand AG, in Wohlen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Peter, von Radelfingen, in Buttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hübscher, Ankica, von Radelfingen, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.