Prof. Dr. Ludger Hovestadt
wohnhaft in Hausen am Albis, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Architektur Archiv der Schweiz (AACH) in Liquidation Verbundene Personen: Daniel Peter Waldner, Heinrich Schmalbach, Christoph Merz So bleiben Sie über "Prof. Dr. Ludger Hovestadt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Prof. Dr. Ludger Hovestadt"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Prof. Dr. Ludger Hovestadt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Prof. Dr. Ludger Hovestadt"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ludger Hovestadt leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ludger Hovestadt arbeiten
Verbände und Vereinigungen
Verbände und Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Ludger Hovestadt
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ludger Hovestadt
Publikationsnummer: HR02-1004567266, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizer Baumuster-Centrale Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.853.398, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, S.0, Publ. 3290117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovestadt, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Felix, von Aarwangen, in Köniz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Hegner, Clementine, von Galgenen, in Oberägeri, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semadeni, Armon Domenic, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2281109, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizer Baumuster-Centrale Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.853.398, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597211).
Statutenänderung:
23.04.2015.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Verwaltung an die Genossenschafter erfolgen per Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preisig, Hans-Rudolf, von Teufen AR, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steib, Jakob, von Basel, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Urs, von Waltenschwil, in Baden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vehovar, Mateja, von Zürich, in Pfäffikon, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hovestadt, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 991107, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
digitalSTROM.org Association, in Schlieren, CH-020.6.001.137-7, Verein (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovestadt, Prof. Dr. Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Prof. Dr. Hansjürg, von Rüegsau, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prell, Hans Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Rommerskirchen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schleiss, Brigitte, von Engelberg, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Matthias, von Zürich und Heimiswil, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Debus, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenburg-Eibelshausen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greve, Georg C. F., deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schön, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Lübeck (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Anita, von Winterthur, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmeier, Paul, von Sulgen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.