Yvonne Horisberger
wohnhaft in Wetzikon, aus Auswil Aktuelle Mandate: Aufwind Werbung - Yvonne & Markus Horisberger Verbundene Personen: Markus Horisberger So bleiben Sie über "Yvonne Horisberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonne Horisberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yvonne Horisberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yvonne Horisberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yvonne Horisberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yvonne Horisberger arbeiten
Erbringen von Werbedienstleistungen
Erbringen von Werbedienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Yvonne Horisberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yvonne Horisberger
Publikationsnummer: 2835791, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein OceanCare, in Wädenswil, CHE-109.840.751, Verein (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546159). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abtraxas Treuhand AG (CH-130.3.012.531-9), in Freienbach, Revisionsstelle;
Hiltebrand, Helene, von Thun, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horisberger, Yvonne, von Auswil, in Reitnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bommel, Andreas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annino, Umberto, von Wädenswil, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
1A Beratung & Revision GmbH (CHE-115.472.265), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 930767, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Verein OceanCare, in Wädenswil, CH-020.6.000.674-0, Verein (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, Publ. 6071466).
Statutenänderung:
21.03.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerstner, Frank, von Solothurn, in Rumisberg, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annino, Umberto, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hiltebrand, Helene, von Thun, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Rolf, von Luthern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horisberger, Yvonne, von Auswil, in Reitnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgi, Vera, von Schaffhausen, in Maur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 818292, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ansatz Werbung + Beschriftung - Yvonne & Markus Horisberger, in Wetzikon ZH, Kreuzackerstrasse 1, 8623 Wetzikon, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
15.09.2002.
Zweck:
Werbekonzepte, Beschriftungen, Drucksachen, Werbeartikel.
Eingetragene Personen:
Horisberger, Yvonne, von Auswil, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Horisberger, Markus, von Auswil, in Wetzikon ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.