Christian Hohle
wohnhaft in Landschlacht, aus Zürich Aktuelle Mandate: Norske Skog (Schweiz) AG in Liquidation Verbundene Personen: Michael Renggli, Robert Wood So bleiben Sie über "Christian Hohle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Hohle"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Hohle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Hohle"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Hohle leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Hohle arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Christian Hohle
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Hohle
Publikationsnummer: HR02-1004768419, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Norske Skog (Schweiz) AG, bisher in Zollikon, CHE-107.903.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129791).
Statutenänderung:
01.10.2019.
Sitz neu:
Münsterlingen.
Domizil neu:
Im Seegarte 18, 8597 Landschlacht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wood, Rober, britischer Staatsangehöriger, in Bellshill (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stirling (UK) (GB)];
Hohle, Christian, von Zürich, in Landschlacht (Münsterlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: 1555007, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG, in Zug, CHE-101.337.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollie, Rune, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baerums Verk (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6691772, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Norske Skog Forests Holdings AG, in Zug, CH-170.3.024.623-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555018).
Statutenänderung:
15.05.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röneid, Audun, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zandjani, Thomas, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].