Christoph Raphael Hofer
wohnhaft in Aadorf, aus Biberist Aktuelle Mandate: Hug Engineering AG Verbundene Personen: Ewout Vandamme, Claude Froidbise, Tim Berckmoes und mehr So bleiben Sie über "Christoph Raphael Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Raphael Hofer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Raphael Hofer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Raphael Hofer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Raphael Hofer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Raphael Hofer arbeiten
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Raphael Hofer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Raphael Hofer
Publikationsnummer: HR02-1005794253, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hug Engineering AG, in Elsau, CHE-116.380.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005691947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fillot, Delphine Marie, französische Staatsangehörige, in Boulogne-Billancourt (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanak, Thomas Zdenek, französischer Staatsangehöriger, in Sielenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitt, Jean-Pierre Yves Bernard, französischer Staatsangehöriger, in L'Isle-Adam (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vienney, Phillipe Alain Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Maisons-Laffitte (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Christoph Raphael, von Biberist, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005650316, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schulthess Produktion AG, in Bubikon, CHE-207.308.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005627564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Christoph Raphael, von Biberist, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrara, Claudio, von Bubikon, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005439284, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schulthess Produktion AG, in Bubikon, CHE-207.308.859, Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2022.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Schulthess Maschinen AG, in Bubikon (CHE-105.954.835). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 14.03.2022 Aktiven von CHF 21'219'273.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'887'461.00. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 2'500 Aktien zu CHF 200.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Industrieprodukten sowie digitaler Lösungen aller Art in eigenen Anlagen oder Anlagen Dritter oder verbundener Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet von Waschlösungen für den privaten und industriellen Einsatz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, wirtschaftliche und betriebliche Beratungen und Dienstleistungen erbringen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch an Gruppenfinanzierungen teilnehmen, indem sie beispielsweise ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen unentgeltlich gewährt werden.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
2'500 Namenaktien zu CHF 200.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Herdern, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berner, Philipp Marc, von Schafisheim, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Michael, von Russikon, in Russikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Di Natale, Gianfranco, von Balgach, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gächter, Carole Jeanne Yvonne, von Oberriet (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Christoph Raphael, von Biberist, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.