Patrik Hersberger
wohnhaft in Boll, aus Tenniken Aktuelle Mandate: reformbäckerei.ch GmbH Verbundene Personen: Annemarie Fankhauser Hersberger So bleiben Sie über "Patrik Hersberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrik Hersberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrik Hersberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrik Hersberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrik Hersberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrik Hersberger arbeiten
Betreiben einer Bäckerei
Betreiben einer Bäckerei
Privatpersonen mit dem Namen Patrik Hersberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrik Hersberger
Publikationsnummer: 1518177, Handelsregister-Amt Bern, (36)
reformbäckerei.ch GmbH, in Vechigen, CHE-329.085.616, Vechigen 16a, 3067 Boll, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.05.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Bio-Bäckereien sowie den Hanel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage- und übernahmevertrag vom 24.04.2014 und Bilanz per 31.12.2013 Aktiven von CHF 259'679.57 und Fremdkapital von CHF 81'560.59 der REFORMBÄCKEREI VECHIGEN P. HERSBERGER, in Vechigen (CHE-106.700.622), wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 160'297.79 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 01.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hersberger, Patrik, von Tenniken, in Boll (Vechigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fankhauser Hersberger, Annemarie, von Trub, in Boll (Vechigen), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6547820, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Produzenten-Konsumenten-Genossenschaft Bern (PKGB), in Bern, CH-035.5.001.808-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 6, Publ. 5948240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hersberger, Patrik, von Tenniken, Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Nüssli Witschi, Katharina, von Büren an der Aare, in Solothurn, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Hungerbühler, Dominik, von Hefenhofen und Sommeri, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Barbara, von Airolo, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Urech, Stephan, von Seon, in Kiesen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaugg, Annette, von Trub, in Iffwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hügi-Mäder, Cornelia, von Niederbipp, in Safnern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4663952, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Produzenten-Konsumenten-Genossenschaft Bern (PKGB), in Bern, CH-035.5.001.808-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2007, S. 4, Publ. 3891784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöckler, Regula, von Davos, in Worb, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coradi, Margaretha, von Ellikon an der Thur, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Marianne, von Schmiedrued, in Diessbach bei Büren, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hersberger, Patrik, von Tenniken, Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Nüssli Witschi, Katharina, von Büren an der Aare, in Solothurn, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Fuhrer, Therese, von Innertkirchen, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofmann, Irene, von Oberburg, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebischer, Marc, von Schmitten FR, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Däpp, Aschi, von Oppligen, in Oppligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Freudiger, Pascale, von Niederbipp, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Ueli, von Schmiedrued, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinegger, Bruno, von Lachen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Abrakadabra Treuhand, Renato Giacometti (CH-053.1.015.463-2), in Langnau im Emmental, Revisionsstelle.