Max Ernst Heiniger
wohnhaft in Sissach, aus Eriswil Aktuelle Mandate: Sun Hill Living AG, Suisse Light Consulting AG Verbundene Personen: Martin Heiniger, Kevin Yannick Heiniger, Vanessa Olivia Heiniger und mehr So bleiben Sie über "Max Ernst Heiniger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Max Ernst Heiniger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Max Ernst Heiniger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Max Ernst Heiniger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Max Ernst Heiniger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Max Ernst Heiniger arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Max Ernst Heiniger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Max Ernst Heiniger
Publikationsnummer: HR02-1005182984, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Sun Hill Living AG, in Sissach, CHE-106.511.570, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Kevin, von Eriswil, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Max Ernst, von Eriswil, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Ralph, von Eriswil, in Ramlinsburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Vanessa, von Eriswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4108165, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Suisse Light Consulting AG, in Sissach, CHE-113.853.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, Publ. 4149514).
Statutenänderung:
26.01.2018. Gemäss Erklärung vom 05.03.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DATO-Treuhand AG (CH-270.3.001.388-0), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Max Ernst, von Eriswil, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3251109, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Sun Hill Living AG, in Sissach, CHE-106.511.570, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7021946).
Statutenänderung:
20.12.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.12.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'000'000.00 verrechnet, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Martin, von Eriswil, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Max Ernst, von Eriswil, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Ralph, von Eriswil, in Ramlinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
DATO-Treuhand AG (CHE-107.503.863), in Basel, Revisionsstelle [bisher: DATO-Treuhand AG (CH-270.3.001.388-0)].