Willi Harr
wohnhaft in Oberwil, aus Basel Aktuelle Mandate: LGT Bank (Schweiz) AG Verbundene Personen: Olga Manzhulina, Urs Arnold Kappler, Sara Michela Meier-Sager und mehr So bleiben Sie über "Willi Harr" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Willi Harr"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Willi Harr" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Willi Harr"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Willi Harr leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Willi Harr arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Willi Harr
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Willi Harr
Publikationsnummer: 2092357, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
HARR Consulting AG, in Basel, CHE-105.572.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1139907).
Firma neu:
HARR Consulting AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Liquidationsadresse:
c/o Bayard Treuhand GmbH, Kasernenstrasse 5, 4410 Liestal. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.02.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harr, Willi, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Harr, Margrit, von Gurtnellen und Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Harr, Michael Ralf, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayard Treuhand GmbH (CHE-104.987.499), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: Bayard Treuhand GmbH];
Bayard, Fredy, von Eischoll, in Niederdorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Weber, Thomas, von Reigoldswil, in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4909158, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
hps high production services ag, in Basel, CH-270.3.011.944-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2005, S. 5, Publ. 2711532).
Firma neu:
hps high production services ag in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.02.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harr, Margrith, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Harr, Michael, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harr, Willi, von Basel, in Allschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bayard Treuhand GmbH (CH-280.4.001.971-2), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: Bayard Treuhand GmbH].
Publikationsnummer: 2818604, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
LGT Bank (Schweiz) AG, in Basel, CH-170.3.025.067-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2004, S. 5, Publ. 2548852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spagnuolo, Leonardo, italienischer Staatsangehöriger, in Sevelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Roger, von Basel und Linden, in Basel, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Emmenegger, Michèle, von Marbach LU und Escholzmatt, in Basel, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hueber, Mario, von Zwingen, in Reinach BL, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Märki, Richard, von Zürich und Mandach, in Ettingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Prack, Gottlieb, von Riehen, in Riehen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Quinodoz, Olivier, von Saint-Martin VS, in Riehen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Semling, Dieter, von Beinwil SO, in Büsserach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Breitenbach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Sladek, Rudolf, von Basel und Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Brunner, Stefan, von Mauensee, in Kleinlützel, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Gilgen, John-Patrik, von Riehen und Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen];
Harr, Willi, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen];
Hunzinger, Andreas, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Kohler, Johann, von Liesberg, in Röschenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Meier, René, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Stäger, Bernhard, von Lauterbrunnen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen, beschränkt auf den Hauptsitz];
Schilling, Pascal, von Aarau und Hornussen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].