Bruno Hammer
wohnhaft in Luzern, aus Luzern und Kriens Aktuelle Mandate: Dasycon GmbH Verbundene Personen: Dimitri Giotas So bleiben Sie über "Bruno Hammer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Hammer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bruno Hammer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bruno Hammer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bruno Hammer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bruno Hammer arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Bruno Hammer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Hammer
Publikationsnummer: HR02-1004854120, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Dasycon GmbH in Liq., in Luzern, CHE-111.734.319, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842173).
Firma neu:
Dasycon GmbH.
Domizil neu:
Stollbergrain 9, 6003 Luzern. [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr angesetzte Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes in Bezug auf das Rechtsdomizil am Sitz der Gesellschaft unbenutzt abgelaufen ist.]. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf das Rechtsdomizil wiederhergestellt worden ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153b Abs. 3 HRegV).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Bruno, von Luzern und Kriens, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004842173, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Dasycon GmbH, in Luzern, CHE-111.734.319, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, S.0, Publ. 7003428).
Firma neu:
Dasycon GmbH in Liq..
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr angesetzte Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes in Bezug auf das Rechtsdomizil am Sitz der Gesellschaft unbenutzt abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Bruno, von Luzern und Kriens, in Luzern, Gesellschafter, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1873329, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bergbahnen Destination Gstaad AG, in Saanen, CHE-110.604.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1481839).
Statutenänderung:
22.11.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Bruno, von Langendorf, in Zweisimmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyssmüller, Alfred Ulrich, von Oberwil im Simmental, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahler, Beat, von St. Stephan, in Matten , Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kernen, Bruno, von Reutigen, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beyeler, Rolf, von Guggisberg, in Aarwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolton, Simon, von Köniz, in Gsteig bei Gstaad (Gsteig), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Michael Albert, von Uebeschi, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raaflaub, Johann Emanuel, von Saanen, in Turbach (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand, Jan Bendicht, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, Matthias Werner, von Zweisimmen, in Zweisimmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zegg, Roland Rudolf, von Samnaun, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.