Werner Hänzi
wohnhaft in Untersiggenthal, aus Österreich Aktuelle Mandate: STEEL INSPECT Schweiz GmbH, WH Projektleitung und Holzhausbau GmbH Verbundene Personen: Maik Rienecker, Tobias Frey, Astrid Bucher So bleiben Sie über "Werner Hänzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Hänzi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Werner Hänzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Hänzi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Werner Hänzi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Werner Hänzi arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Werner Hänzi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Hänzi
Publikationsnummer: HR01-1004920308, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
STEEL INSPECT Schweiz GmbH, in Untersiggenthal, CHE-203.670.333, Staldenstrasse 27, 5417 Untersiggenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.04.2020. 19.06.2020.
Zweck:
Projektunterstützung, Terminüberwachung und technische Inspektionen, Fertigungsüberwachung, Montage- und Bauüberwachung, Qualitätssicherung, Prüfung und Erstellung von Fertigungs- und Montagedokumentation sowie Stahlbauabwicklung im Kraftwerks-, Stahl- und Industrieanlagenbau;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften, Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verkaufen, Zweigneiderlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 24.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Frey, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rienecker, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelprokura, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hänzi, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2313025, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
WH Projektleitung und Holzhausbau GmbH, in Untersiggenthal, CHE-449.642.147, Staldenstrasse 27, 5417 Untersiggenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2015 und 31.07.2015.
Zweck:
Ausführung von Projektleitungen im Kraftwerkbau sowie Planung, Verkauf und Abwicklung von An-, Um- und Neubauten im Bereich Holzhausbau;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmungen ähnlicher Art erwerben, verkaufen oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und verkaufen.
Stammkapital:
20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder per E-Mail an deren letzte, der Geschäftsführung bekannt Adresse.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 19.06.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bucher, Astrid, von Menznau, in Untersiggenthal, mit Einzelunterschrift und Hänzi, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je 1'000.00.
Publikationsnummer: 6381598, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Téléski du Grand Val S.A., à Grandval, CH-073.3.002.547-9, société anonyme (No. FOSC 109 du 08.06.1989, p. 2378).
Modification des statuts:
26.09.2011.
Nouvelle raison sociale:
Téléski du Grand Val SA.
Nouvelle adresse:
c/o Jean-Pascal Wisard, rue de la gare 10, 2745 Grandval.
Nouveau but:
Construction, exploitation de téléskis dans la région du Grand Val, ainsi que conclusion de tous contrats s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit, par fax ou par courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hänzi, Werner, de Safnern, à Belprahon, vice-président, avec signature collective à deux;
Pauli, Joseph, de Guggisberg, à Moutier, secrétaire, avec signature collective à deux;
Barth, Gottfried, de Seedorf BE, à Moutier, administrateur, sans droit de signature;
Chaignat, Martin, de Glovelier, à Moutier, administrateur, avec signature collective à deux;
Charpié, Pierre, de Bévilard, à Moutier, administrateur, avec signature collective à deux;
Habegger, Harold, de Eggiwil, à Court, administrateur, avec signature collective à deux;
Leuenberger, Otto, de Dürrenroth, à Eschert, administrateur, avec signature collective à deux;
Mosimann, Raymond, de Sumiswald, à Moutier, administrateur, avec signature collective à deux;
Neuenschwander, Walter, de Höfen, à Eschert, administrateur, avec signature collective à deux;
Ruch, Gérard, de Lützelflüh, à Eschert, administrateur, avec signature collective à deux;
Voser, Roger, de Neuenhof, à Belprahon, administrateur, avec signature collective à deux;
Wisard, Henri, de Grandval, à Grandval, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Droux, Gilles, de Vuisternens-devant-Romont, à Belprahon, président, avec signature collective à deux avec le vice-président ou un administrateur;
Girardin, François, de Perrefitte, à Crémines, vice-président, avec signature collective à deux avec le président;
Wisard, Jean-Pascal, de Grandval, à Grandval, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Droux, Martine, de Vuisternens-devant-Romont, à Belprahon, secrétaire, sans droit de signature;
Debroz, André, de Brot-Dessous, à Crémines, administrateur, sans droit de signature;
Forster, Raymond, de Kemmental, à Moutier, administrateur, sans droit de signature [précédemment: de Neuwilen (Kemmental), vice-président avec signature collective à deux];
Jegerlehner, Jean, de Walkringen, à Perrefitte, administrateur, sans droit de signature;
Minder, Rémy, de Auswil, à Eschert, administrateur, sans droit de signature;
Minder, Laurent, de Auswil, à Grandval, administrateur, sans droit de signature;
Ruch, Heinz, de Lützelflüh, à Eschert, administrateur, sans droit de signature;
Sauvain, Olivier, de Grandval, à Moutier, administrateur, sans droit de signature;
BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA, succursale de Fribourg (CH-217.0.190.390-0), à Fribourg, organe de révision.