Martin A. Gürtler
wohnhaft in Allschwil, aus Allschwil Aktuelle Mandate: GZA Gesundheitszentrum Allschwil AG Verbundene Personen: Peter Tobias Treu So bleiben Sie über "Martin A. Gürtler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martin A. Gürtler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Martin A. Gürtler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martin A. Gürtler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Martin A. Gürtler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Martin A. Gürtler arbeiten
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Privatpersonen mit dem Namen Martin A. Gürtler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Martin A. Gürtler
Publikationsnummer: 5842654, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
GZA Gesundheitszentrum Allschwil AG, in Allschwil, CH-280.3.011.231-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 7, Publ. 4218266).
Statutenänderung:
30.09.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fabbri Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürtler, Martin A., von Allschwil, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Publikationsnummer: 4218266, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
GZA Gesundheitszentrum Allschwil AG, in Allschwil, CH-280.3.011.231-4, Baslerstrasse 126, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2007.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen zum Betrieb eines Zentrums für medizinische und paramedizinische Behandlungen sowie Vermietung von Räumlichkeiten an deren Erbringer. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und 5'000 Namenaktien zu CHF 10.-- (Stimmrechtsnamenaktien).
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Einrichtungsgegenstände zum Preise von höchstens CHF 150'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (per Post, Kurierdienst oder Fax).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gürtler, Martin A., von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treu, Peter T., von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fabbri Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.