Dr. Dr. Hans-Peter Güllich
wohnhaft in Herrliberg, aus Deutschland und Herrliberg Aktuelle Mandate: Dydon AG Verbundene Personen: Katharina Dalka So bleiben Sie über "Dr. Dr. Hans-Peter Güllich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Dr. Hans-Peter Güllich"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Dr. Hans-Peter Güllich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Dr. Hans-Peter Güllich"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans-Peter Güllich leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans-Peter Güllich arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Hans-Peter Güllich
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Peter Güllich
Publikationsnummer: HR02-1004941534, Handelsregister-Amt Bern, (36)
hystrix medical AG, in Langenthal, CHE-213.317.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622439).
Statutenänderung:
15.07.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 582'909.20 [bisher: CHF 426'518.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 582'909.20 [bisher: CHF 426'518.20].
Aktien neu:
5'829'092 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'265'182 Namenaktien zu CHF 0.10].
Partizipationskapital neu:
CHF 3'490.40.
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 3'490.40.
Partizipationsscheine neu:
34'904 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10. Erhöhung Partizipationskapital aus bedingtem Partizipationskapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2020 die am 29.04.2019 beschlossene bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine bedingte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2020 eine bedingte Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 29.04.2019: eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Erhöhung des Aktienkapitals vom 15.07.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 25'000.00 verrechnet, wofür 13'033 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güllich, Hans-Peter, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuteberg, Florian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hügli, Philippe, von Zollikon, in Biberist, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bekker, Marko, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Stellenbosch (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Foster, Jason, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
TreuVision AG (CHE-231.878.790), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4341923, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
hystrix medical AG, in Biberist, CHE-213.317.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694679).
Statutenänderung:
29.06.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 333'333.90 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 333'333.90 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
3'333'339 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güllich, Hans-Peter, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Philippe, von Zollikon, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Teuteberg, Florian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli, Stephan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3200027, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dydon AG, in Herrliberg, CHE-249.326.857, Hechlenberg 17, 8704 Herrliberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und IT Dienstleitungen, sowie den Aufbau und Betrieb von Informations- und Wissenssystemen, für Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch registrierten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Güllich, Dr. Hans-Peter, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.