Mehmet Gülkanat
wohnhaft in Etziken, aus Türkei und Olten Aktuelle Mandate: Alpha-Unternehmungen AG Verbundene Personen: Othmar Max Felder So bleiben Sie über "Mehmet Gülkanat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mehmet Gülkanat"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Mehmet Gülkanat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mehmet Gülkanat"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Mehmet Gülkanat leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Mehmet Gülkanat arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Mehmet Gülkanat
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Mehmet Gülkanat
Publikationsnummer: HR02-1005547552, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Kioto Trade AG, in Däniken, CHE-348.551.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Othmar Max, von Etziken, in Etziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gülkanat, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Etziken, mit Einzelunterschrift;
Lushi, Hasan, italienischer Staatsangehöriger, in Däniken, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lushi, Sejdi, von Thayngen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005173345, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Kioto Trade AG, in Däniken, CHE-348.551.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004670150).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Othmar Max, von Etziken, in Etziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gülkanat, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Etziken, mit Einzelunterschrift;
Lushi, Hasan, italienischer Staatsangehöriger, in Däniken, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3304783, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Alpha-Unternehmungen AG, in Oensingen, CHE-101.830.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2014, Publ. 1582155).
Statutenänderung:
19.01.2017.
Sitz neu:
Egerkingen.
Domizil neu:
Domherrenstrasse 13, 4622 Egerkingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gülkanat, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Egerkingen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wangen bei Olten].