Silvio Karl Gschwend
wohnhaft in St. Margrethen, aus Altstätten Aktuelle Mandate: RS Handels und Dienstleistungs GmbH, Auto-Zentrum St. Margrethen AG und mehr Verbundene Personen: Fabienne Kuratli, Mirco Suter, Fabienne Kuratli und mehr So bleiben Sie über "Silvio Karl Gschwend" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvio Karl Gschwend"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Silvio Karl Gschwend" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvio Karl Gschwend"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Silvio Karl Gschwend leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Silvio Karl Gschwend arbeiten
Automobilhandel
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Automobilhandel
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Silvio Karl Gschwend
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Silvio Karl Gschwend
Publikationsnummer: HR02-1004698256, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Auto-Zentrum St. Margrethen AG, in St. Margrethen, CHE-107.801.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2016, S.0, Publ. 3101385).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Lee, 9304 Bernhardzell].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, René, von Freienwil, in Niederwil SG (Oberbüren), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Gschwend, Karl, von Altstätten, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Fabienne, von Freienwil, in Berg SG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Suter, Mirco, von Freienwil, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3441597, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
RS Handels und Dienstleistungs GmbH, in St. Margrethen, CHE-377.523.234, Apfelbergstrasse 1, 9430 St. Margrethen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2017.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Autohandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.03.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gschwend, Silvio, von Altstätten, in St. Margrethen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2260748, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Karl Jann AG, in St. Gallen, Betrieb und Führung einer Garage usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 05.11.2003, S. 11, Publ. 1245364).
Statutenänderung:
7.05.2004.
Firma neu:
moto vision ag.
Domizil neu:
Piccardstrasse 1, 9015 St. Gallen.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Generalvertretungen übernehmen, Unternehmen aller Art erwerben oder errichten sowie Grundeigentum erwerben oder veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, allenfalls durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Markus, von Altstätten, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend, Silvio, von Altstätten, in St. Margrethen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, René, von Freienwil, in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].