David Grossmann
wohnhaft in Wetzikon, aus Rothenthurm Aktuelle Mandate: Basler & Hofmann AG Verbundene Personen: Balz Bauer, Franziska Morganti, Thomas Alex Landolt und mehr So bleiben Sie über "David Grossmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Grossmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "David Grossmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Grossmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen David Grossmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen David Grossmann arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen David Grossmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: David Grossmann
Publikationsnummer: HR02-1005934883, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Basler & Hofmann AG Ingenieure Planer und Berater, in Zürich, CHE-105.951.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316063).
Statutenänderung:
18.12.2023.
Firma neu:
Basler & Hofmann AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Basler & Hofmann SA) (Basler & Hofmann Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Ingenieur-, Planungs- und Beratungsleistungen sowie die Bereitstellung und den Vertrieb von digitalen Angeboten zur nachhaltigen Entwicklung, Ausgestaltung und Bewirtschaftung von Lebensräumen, insbesondere in den Bereichen Energie und Mobilität, Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur, Immobilien und Industrieanlagen, Umwelt und Sicherheit, Bildung und Gesundheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Roland, von Illnau-Effretikon, in Gossau (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschamper, Dr. Hans, von Strengelbach, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Balz, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, David, von Rothenthurm, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster];
Morganti, Franziska, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004513577, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mare Incognita, in Zürich, CHE-115.410.092, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4304607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, David, von Rothenthurm, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4304607, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mare Incognita, in Zürich, CHE-115.410.092, Verein (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857515).
Statutenänderung:
23.08.2017.
Zweck neu:
Der Zweck des Vereins Mare Incognita ist: Förderung des sportlichen Segelns auf hoher See, Aus- und Weiterbildung von bereits lizenzierten Schiffsführern und Crewmitgliedern, Organisation und Durchführung von Langstreckenfahrten auf hoher See, Teilnahme an Hochseeregatten, Förderung meereskundlicher Forschung. Der Verein hält und betreibt mindestens eine unter schweizerischer Flagge fahrende Segelyacht. Der Verein ist rein gemeinnütziger Art und verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen.
Mittel neu:
Beiträge der Mitglieder und Gönner, Zuwendungen aller Art. [bisher: Mittel: Beiträge der Mitglieder sowie allfällige Zuwendungen aller Art.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, David, von Rothenthurm, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rüegg, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lincke, Nicola Iso, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Wiprächtiger, Andreas, von Luzern, in Oberrieden, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift.