Martine Graziano
wohnhaft in Plan-les-Ouates, aus Le Grand-Saconnex Aktuelle Mandate: CG Agencements SA Verbundene Personen: Simon Graziano, Carmine Graziano, Fabrice John Strobino und mehr So bleiben Sie über "Martine Graziano" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martine Graziano"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Martine Graziano" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Martine Graziano"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Martine Graziano leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Martine Graziano arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Martine Graziano
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Martine Graziano
Publikationsnummer: HR02-1005407193, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Förderstiftung Technopark Aargau, in Brugg, CHE-113.184.476, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Everts, Martin Peter, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Segmüller, Jürg, von Zürich, in Habsburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zeier, Max, von Aesch (LU) und Brugg, in Brugg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graziano, Martine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Yves, von Oftringen, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005061430, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
stiftung fhnw, in Windisch, CHE-115.755.622, Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762876).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Olivier Alexander Johannes, von Seeberg, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brandt, Derek Karl, von Basel, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fehlmann, Werner, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bechtold, Beat, von Mägenwil, in Birr, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graziano, Martine Andrée, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jung, Alexander Thomas, von Freienbach, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heimann, Karin, von Hasliberg, in Egerkingen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 974901, Handelsregister-Amt Zug, (170)
TIVOLI-ONE SA, bisher in Genève, CH-660.2.910.011-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011 Publ. 17114).
Gründungsstatuten:
13.10.2011.
Statutenänderung:
07.06.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Kolinplatz 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Renovierung, Bau und Restaurierung von Gebäuden sowie Vermarktung, Courtage, Kauf, Verkauf und Investitionen im Immobilienbereich in der Schweiz und im Ausland, mit Ausnahme von Immobiliengeschäften, die dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) unterliegen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graziano, Martine, von Le Grand-Saconnex, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Graziano, Carmin, italienischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Graziano, Laurent, von Le Grand-Saconnex, in Perly-Certoux, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moscatello, Marcello, von Veyrier, in Veyrier, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Alexander, von Linden, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graziano, Simon, von Le Grand-Saconnex, in Confignon, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].