Stephan Christian Grätzer
wohnhaft in Rüti, aus Einsiedeln Aktuelle Mandate: Alternative Bank Schweiz AG Verbundene Personen: Christian Regnicoli, Marion Eva Pester, Christine Rachel Meier und mehr So bleiben Sie über "Stephan Christian Grätzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stephan Christian Grätzer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stephan Christian Grätzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stephan Christian Grätzer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Stephan Christian Grätzer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Stephan Christian Grätzer arbeiten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Stephan Christian Grätzer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Stephan Christian Grätzer
Publikationsnummer: HR02-1004768786, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Wohnraum Riet in Gibswil, in Rüti (ZH), CHE-431.058.463, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, S.0, Publ. 2719255).
Statutenänderung:
11.06.2019. 29.10.2019.
Firma neu:
Genossenschaft Herzetappe 10.
Sitz neu:
Wald (ZH).
Domizil neu:
Riedstrasse 37, 8636 Wald ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grätzer, Stephan, von Einsiedeln, in Rüti ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1838325, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Neuhof Bachs AG, in Bachs, CHE-102.834.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311037).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grätzer, Stephan, von Einsiedeln, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1262691, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Alternative Bank Schweiz AG, in Olten, CHE-106.062.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1041825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roten, Dominique, von Leukerbad, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Etienne, von Veysonnaz, in Riken AG (Murgenthal), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diaz, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Natascha, von Unterkulm, in Suhr, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Volery, Sébastien, von Les Montets und Nuvilly, in Aubonne, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walker, Eduard, von Schattdorf, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nägeli, Walter, von Zürich, in Schlierbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cabarrubia, Francisco, von Elsau, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Deibler, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Lüsslingen (Lüsslingen-Nennigkofen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Egger, Markus, von Aarwangen, in Niederönz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Felix Pohl, Barbara, von Churwalden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grädel, Thomas Otto, von Huttwil, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grätzer, Stephan Christian, von Einsiedeln, in Rüti ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kick Affolter, Roswitha Herta, von Oekingen, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koscinski, Monika Magdalena, von Bern, in Ernen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuhfus, Gregor, von Schaffhausen, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ledermann, Irene, von Madiswil, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lüscher, Monika, von Küttigen, in Concise, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mühlebacher, Markus, von Zürich, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfister, Markus, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegger, Nathalie Juliette, von Berg TG, in Plan-les-Ouates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schär, Judith, von Walterswil BE, in Wynau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnüriger, Bernadette, von Schwyz, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegfried, Reinhard, von Grosshöchstetten, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Thomas Christian, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weidmann, Irene, von Dättlikon, in Wisen SO, mit Kollektivprokura zu zweien.