Drago Glavic
wohnhaft in Oberrieden, aus Oberrieden Aktuelle Mandate: Glavic + Maduz AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Drago Glavic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Drago Glavic"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Drago Glavic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Drago Glavic"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Drago Glavic leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Drago Glavic arbeiten
Garten- und Landschaftsbau
Garten- und Landschaftsbau
Privatpersonen mit dem Namen Drago Glavic
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Drago Glavic
Publikationsnummer: 6944224, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Trillizos GmbH, in Niederhasli, CH-020.4.039.402-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 26, Publ. 4858622).
Statutenänderung:
25.10.2012.
Firma neu:
Transfashion GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Unterhalt und Betrieb von Selbstbedienungs-Solarien sowie Transporte, Umzüge und die Entsorgung von Gütern aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Lizenzen und Franchisen vergeben, im In- und Ausland Vermögenswerte erwerben, verwalten, vermitteln und verwerten, Immobilien und Grundstücke verwalten, kaufen und verkaufen, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, sich in der Schweiz und im Ausland an Firmen beteiligen und solche erwerben sowie sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glavic, Drago, von Oberrieden, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocan, Damir, von Zürich, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Popovic, Dusan, von Ruswil, in Murgenthal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5398120, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Glavic + Maduz AG, in Oberrieden, CH-020.3.002.028-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 38, Publ. 5142842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maduz, Christian, von Matt, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maduz-Park, Joung-Ae, von Matt, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glavic, Drago, von Oberrieden, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5142842, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Glavic + Maduz AG, in Oberrieden, CH-020.3.002.028-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 07.07.1997, S. 4728).
Statutenänderung:
29.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Arbeiten auf dem Gebiet des Gartenunterhaltes und der Gartengestaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro L. Schiess, eidg. dipl. Buchhalter, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glavic, Drago, von Oberrieden, in Oberrieden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: jugoslawischer Staatsangehöriger, in Horgen].