Bernd Gerling
wohnhaft in Uetikon am See, aus Deutschland Aktuelle Mandate: GIV GERLING INDUSTRIE-VERTRETUNGEN GmbH Verbundene Personen: Christian Blattmann, Grete Blattmann-Schmid So bleiben Sie über "Bernd Gerling" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernd Gerling"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bernd Gerling" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bernd Gerling"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bernd Gerling leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bernd Gerling arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Bernd Gerling
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bernd Gerling
Publikationsnummer: 1367243, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
GIV GERLING INDUSTRIE-VERTRETUNGEN GmbH, in Uetikon am See, CHE-101.467.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2010, S. 27, Publ. 5560930).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann, Christian, von Wädenswil, in Meilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Gerling, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4521004, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
GIV GERLING INDUSTRIE-VERTRETUNGEN GmbH, in Uetikon am See, CH-020.4.022.747-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2001, S. 4896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blattmann, Christian H., von Wädenswil, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Blattmann, Michelle, von Wädenswil, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Gerling, Stephan, von Meilen, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann-Schmid, Grete, von Wädenswil, in Uetikon am See, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 3'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Gerling, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
GIV GERLING INDUSTRIE-VERTRETUNGEN GmbH, in U e t i k o n a m S e e , c/o Bernd Gerling, Forbüelstrasse 18, 8707 Uetikon am See, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2000, 11.12.2000.
Zweck:
Vertretung von Industriefirmen, Beratung in Sachen Klebe- und Folientechnik sowie Handel mit Selbstklebeprodukten, Folien und verwandten Produkten;
kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 21'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gerling, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Blattmann, Christian H., von Wädenswil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-;
Blattmann, Michelle, von Wädenswil, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-;
Blattmann-Schmid, Grete, von Wädenswil, in Uetikon am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-;
Gerling, Stephan, von Meilen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-.