Luc Genolet
wohnhaft in Vex, aus Hérémence Aktuelle Mandate: Thyon Immobilier Sàrl Verbundene Personen: Sandra Genolet-Bovier So bleiben Sie über "Luc Genolet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luc Genolet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luc Genolet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luc Genolet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luc Genolet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luc Genolet arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Luc Genolet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luc Genolet
Publikationsnummer: 5087142, Handelsregister-Amt Wallis
Thyon Immobilier Sàrl, à Vex, CH-626.4.010.073-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 238 du 07.12.2005, p. 17, publ. 3136734).
Modification des statuts:
10.06.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Genolet-Bovier, Sandra, de Vex et Hérémence, à Vex, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 490 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 49'000.--];
Genolet, Luc, de Hérémence, à Vex, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 1'000.--]. Selon déclaration du gérant du 10.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Publikationsnummer: 3169532, Handelsregister-Amt Wallis
Innovation et Tradition du Bois (ITB) SA, à Sierre, CH-626.3.000.726-5, exploitation d'une entreprise de charpente et de menuiserie, société anonyme (FOSC no 120 du 23.06.2005, p. 15, publ. 2896538).
Personnes et signatures radiées:
Genolet, Luc, de Hérémence, à Vex, président, avec signature collective à deux;
Salino, Jean, citoyen français, à Annecy-Le-Vieux (F), administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Gillioz, Alain, de Saint-Léonard, à Les Agettes, président et directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec un administrateur].
Publikationsnummer: 3136734, Handelsregister-Amt Wallis
Thyon Immobilier Sàrl, à Vex, CH-626.4.010.073-1, 1988 Thyon/Les Collons, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
28.11.2005.
But:
gérance, acquisition, détention, location et vente de tous biens immobiliers et mobiliers.
Capital social:
CHF 50'000.--.
Faits qualifiés:
reprise de biens envisagée : des PPE, du mobilier et du matériel de nettoyage pour le prix de CHF 353'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Genolet-Bovier, Sandra, de Vex et Hérémence, à Vex, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 49'000.--;
Genolet, Luc, de Hérémence, à Vex, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--. Capital social entièrement libéré.