Guolf Gattiker
wohnhaft in Meilen, aus Richterswil Aktuelle Mandate: Eugen Scotoni-Gassmann Stiftung Verbundene Personen: Christoph Urs Rumpf, Robert Gerster, Giorgio Eric Gattiker und mehr So bleiben Sie über "Guolf Gattiker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Guolf Gattiker"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Guolf Gattiker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Guolf Gattiker"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Guolf Gattiker leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Guolf Gattiker arbeiten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Privatpersonen mit dem Namen Guolf Gattiker
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Guolf Gattiker
Publikationsnummer: 3924667, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 42'532 vom 05.12.2017 Eugen Scotoni-Gassmann Stiftung, in Zürich, CHE-100.703.415, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3918903). Mit dem im SHAB-Nr. 239 vom 08.12.2017 publizierten TR-Text 42532/2017 wurden die Angaben nicht vollständig aufgeführt.
Korrekt wäre:
'Gattiker, Guolf, von Richterswil, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]'.
Publikationsnummer: 3918903, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Eugen Scotoni-Gassmann Stiftung, in Zürich, CHE-100.703.415, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1239865).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpf, Christoph, von Basel, in Binningen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gattiker, Guolf, von Richterswil, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4181126, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Arab Bank (Switzerland), in Zürich, CH-020.3.901.644-3, Betrieb einer Bank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2007, S. 12, Publ. 4073848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gattiker, Guolf, von Richterswil, in Zumikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzreiter, Robert Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.