Walter Urs Gammeter
wohnhaft in St. Moritz, aus Biglen Aktuelle Mandate: Gammeter Immobilien AG Verbundene Personen: Maria-Theresa Gammeter-Knüsel, Corina Maria Gammeter So bleiben Sie über "Walter Urs Gammeter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Urs Gammeter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Walter Urs Gammeter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Urs Gammeter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Walter Urs Gammeter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Walter Urs Gammeter arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Walter Urs Gammeter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Urs Gammeter
Publikationsnummer: 3433201, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Gammeter Immobilien AG, in St. Moritz, CHE-102.557.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2874661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gammeter, Urs Andrea, von St. Moritz, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gammeter, Walter Urs, von Biglen, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2571197, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG, in St. Moritz, CHE-102.557.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520223).
Statutenänderung:
08.12.2015.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 08.12.2015 Aktiven von CHF 5'664'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'164'000.00 auf die Gammeter Druck und Verlag AG (CHE-494.622.582), in St. Moritz.
Gegenleistung:
CHF 3'500'000.00.
Firma neu:
Gammeter Immobilien AG.
Zweck neu:
Das Halten und die Verwaltung von Liegenschaften sowie der Betrieb einer graphischen Unternehmung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gammeter, Martina Flurina, von St. Moritz und Biglen, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gammeter, Walter Urs, von Biglen, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Gammeter-Knüsel, Maria-Theresa, von St. Moritz und Biglen, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Gammeter, Urs Andrea, von St. Moritz, in Wettswil (Wettswil am Albis), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Moritz].
Publikationsnummer: 2520223, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG, in St. Moritz, CHE-102.557.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, Publ. 1808781).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gammeter, Walter Urs, von Biglen, in St. Moritz, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Gammeter, Corina Maria, von St. Moritz und Biglen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].