Salvator Fischer
wohnhaft in Rüti, aus Rüti (ZH) Aktuelle Mandate: FSG Fischer GmbH, Werner Fischer Immobilien AG Verbundene Personen: Micaela Fischer-Schöpp, Felizitas Agnes Fischer Gallay, Gabriela Fischer So bleiben Sie über "Salvator Fischer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Salvator Fischer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Salvator Fischer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Salvator Fischer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Salvator Fischer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Salvator Fischer arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Sonstige Bautätigkeit
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Salvator Fischer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Salvator Fischer
Publikationsnummer: 729900, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Werner Fischer Immobilien-, Handels- und Verwaltungs AG, bisher in Sirnach, An- und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2000, S. 7162).
Gründungsstatuten:
18.07.1972.
Statutenänderung:
18.10.2002.
Firma neu:
Werner Fischer Immobilien AG.
Sitz neu:
Rheineck.
Domizil neu:
c/o Schwotzer Treuhand AG, Grüenaustrasse 11, 9424 Rheineck.
Zweck neu:
An- und Verkauf sowie Verwaltung von Grundstücken aller Art. Die Gesellschaft kann sich auch an Unternehmen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen und solche erwerben sowie Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 18.07.1972 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.07.1972 sowie öffentlich beurkundetem Liegenschaftenkaufverträgen vom 14.07.1972 und Übernahmebilanz per 01.01.1972 von der bisherigen Einzelfirma 'Werner Fischer', Sirnach, Aktiven und Passiven zum Übernahmepreis von CHF 100'000.--. ] [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 11.09.1985 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Fusionsvertrag vom 11.09.1985 mit der Werner Fischer Handels- und Verwaltungs AG Sirnach, übernimmt die Werner Fischer Immobilien AG, Sirnach, sämtliche Aktiven und Passiven nach Massgabe von Art. 748 OR und auf Grund der Bilanz vom 01.01.1985 (Aktiven von CHF 1'216'271.25 und Passiven von CHF 1'166'271.25). Der Aktivenüberschüss beträgt CHF 50'000.-- Die Kapitalerhöhung ist gemäss Fusionsvertrag voll liberiert.].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwotzer Treuhand, in Rheineck, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Werner, von Rüti ZH, in Quinten (Quarten), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Fischer, Dr. Werner (1947), von Rüti ZH, in Uitikon Waldegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fischer-Lauber, Elisabeth, von Rüti ZH, in Sirnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Fischer, Christoph, von Rüti ZH, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fischer, Gabriela, von Rüti ZH, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fischer, Salvator, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Schwotzer Treuhand AG, in Rheineck, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Werner Fischer Immobilien-, Handels- und Verwaltungs AG, in S i r n a c h, An- und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.1998, S. 6853).
Adresse der Verwaltung neu:
Werner Fischer, Haus am See, 8878 Quinten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Werner, von Rüti ZH, in Quinten (Quarten), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sirnach];
Fischer, Dr. Werner (1947), von Rüti ZH, in Uitikon Waldegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Fischer, Christoph, von Rüti ZH, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Gabriela, von Rüti ZH, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Salvator, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FSG Fischer GmbH, in Rüti ZH, Moosstrasse 48, 8630 Rüti, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.10.1996.
Zweck:
Handel mit und Installation von haustechnischen Anlagen und Innenausbaukomponenten.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Fischer, Salvator, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.19000;
Fischer-Schöpp, Micaela, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.1000.