Lisa Feiler-Burri
wohnhaft in Bern, aus Steckborn Aktuelle Mandate: Lisa Feiler Intérieur GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Lisa Feiler-Burri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lisa Feiler-Burri"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lisa Feiler-Burri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lisa Feiler-Burri"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lisa Feiler-Burri leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lisa Feiler-Burri arbeiten
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Privatpersonen mit dem Namen Lisa Feiler-Burri
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lisa Feiler-Burri
Publikationsnummer: 4298743, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lisa Feiler Intérieur GmbH, in Bern, CHE-112.675.501, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, Publ. 5700630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer-Siegfried, Andrea, von Bern, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feiler-Burri, Lisa, von Steckborn, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 5700630, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lisa Feiler Intérieur GmbH, in Bern, CH-035.4.035.668-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2005, S. 3, Publ. 3156338).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Bereich Innendekoration sowie der Handel mit und der Import und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feiler-Burri, Lisa, von Steckborn, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schweizer-Siegfried, Andrea, von Bern, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 3156338, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lisa Feiler Intérieur GmbH, in Bern, CH-035.4.035.668-4, Grabenpromenade 1, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.12.2005.
Zweck:
Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Bereich Innendekoration sowie Handel mit und Import und Export von Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2005 und Inventar per 30.06.2005: Aktiven von CHF 157'198.53 und Fremdkapital von 146'752.73 der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Lisa Feiler', in Bern, wofür CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 445.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schweizer-Siegfried, Andrea, von Bern, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Feiler-Burri, Lisa, von Steckborn, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.