Visar Fandaj
wohnhaft in Schwerzenbach, aus Dietikon Aktuelle Mandate: Next Auto GmbH, Autohegg Mechanik GmbH Verbundene Personen: Arben Ajeti, Defrim Syla So bleiben Sie über "Visar Fandaj" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Visar Fandaj"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Visar Fandaj" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Visar Fandaj"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Visar Fandaj leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Visar Fandaj arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Visar Fandaj
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Visar Fandaj
Publikationsnummer: 2757389, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Next Auto GmbH, in Mägenwil, CHE-260.023.879, Breitistrasse 33, 5506 Mägenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2016.
Zweck:
Handel mit Fahrzeugen sowie Ausführung von Reparaturen an Fahrzeugen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 18.03.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ajeti, Arben, serbischer Staatsangehöriger, in Mägenwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fandaj, Visar, von Dietikon, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1827901, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Autohegg Carosserie GmbH, bisher in Volketswil, CHE-114.110.055, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6482018).
Gründungsstatuten:
23.02.2008.
Statutenänderung:
28.10.2014.
Firma neu:
Auto247 GmbH.
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Wisshaltenstrasse 2, 8862 Schübelbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fandaj, Visar, von Dietikon, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Syla, Defrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchliger, Markus Martin, von Glarus Süd, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6510992, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Autohegg Mechanik GmbH, in Volketswil, CH-020.4.046.628-4, Geissbüelstrasse 4, 8604 Volketswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.01.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autowerkstätte und alle damit in der Auto-Branche zusammenhängenden Dienstleistungen, den Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 28.12.2011 vier Hebebühnen sowie Elektroinstallationen, wofür 210 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 6'900.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fandaj, Visar, von Dietikon, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Syla, Defrim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.