Dieter Faller
wohnhaft in Arlesheim, aus Itingen Aktuelle Mandate: Garage Faller AG, Hübelmatt Immobilien AG Verbundene Personen: Daniel Faller, Daniel Faller So bleiben Sie über "Dieter Faller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Faller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Faller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Faller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Faller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Faller arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Faller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Faller
Publikationsnummer: HR02-1004915152, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Faller Taxi GmbH, in Arlesheim, CHE-105.228.700, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, S.0, Publ. 1552941).
Firma neu:
Faller Taxi GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faller, Dieter, von Itingen, in Arlesheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6076614, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Garage Faller AG, in Arlesheim, CH-280.3.014.529-5, Birseckstrasse 5, 4144 Arlesheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autogarage mit Reparaturwerkstätte und Carrosserie, den Autohandel sowie den Betrieb eines Taxiunternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 08.03.2011 und Teilbilanz (Eröffnungsbilanz) per 01.01.2011 von der 'Hübelmatt Immobilien AG' (CH-280.3.900.319-7), in Allschwil einen Teil der Aktiven, nämlich im Umfang von CHF 1'057'139.75 und einen Teil der Passiven, nämlich im Umfang von CHF 200'388.75 zum Preis von CHF 856'751.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 756'751.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Faller, Daniel, von Itingen, in Arlesheim, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Faller, Dieter, von Itingen, in Arlesheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hehlen Treuhand AG (CH-280.3.915.339-6), in Reinach BL, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5426974, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Garage Faller AG, in Arlesheim, CH-280.3.900.319-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 4, Publ. 5236446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faller, Rita, von Itingen, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faller, Daniel, von Itingen, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Faller, Dieter, von Itingen, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].