Christoph M. Fahrni
wohnhaft in Thörigen, aus Eriz Aktuelle Mandate: LED Werkstatt GmbH, FME AG Verbundene Personen: Peter Bucher So bleiben Sie über "Christoph M. Fahrni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph M. Fahrni"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph M. Fahrni" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph M. Fahrni"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph M. Fahrni leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph M. Fahrni arbeiten
Herstellung von Bauelementen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Herstellung von Bauelementen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Christoph M. Fahrni
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph M. Fahrni
Publikationsnummer: 7087192, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LED Werkstatt GmbH, in Thörigen, CH-036.4.056.449-7, Buchsistrasse 22, 3367 Thörigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und den Handel von LED-Produkten, sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 42'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fahrni, Christoph, von Eriz, in Thörigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bucher, Peter, von Romoos, in Schüpfheim, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6547822, Handelsregister-Amt Bern, (36)
RenoGa GmbH, in Thörigen, CH-036.4.048.054-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 2, Publ. 5716740).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Christoph, von Eriz, in Thörigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5891086, Handelsregister-Amt Bern, (36)
M. Arnold und Co., in Thörigen, CH-036.2.044.203-8, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, S. 3, Publ. 4919738).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
M. Arnold. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Kommanditärs Christoph Fahrni aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Michael Arnold führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni, Christoph, von Eriz, in Thörigen, Kommanditär, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Thörigen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter mit Einzelunterschrift].