Jean-Pierre Elsig
wohnhaft in Sierre, aus Riederalp Aktuelle Mandate: Elsig Consulting Sàrl, Gomaro SA Verbundene Personen: Jean-Philippe Rod So bleiben Sie über "Jean-Pierre Elsig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jean-Pierre Elsig"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jean-Pierre Elsig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jean-Pierre Elsig"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jean-Pierre Elsig leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jean-Pierre Elsig arbeiten
Handel (Maschinen)
Handel (Maschinen)
Privatpersonen mit dem Namen Jean-Pierre Elsig
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Pierre Elsig
Publikationsnummer: HR02-1005001091, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Association Transport Handicap, à Sion, CHE-113.338.006, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, p.0, Publ. 6554050).
Nouvelle adresse:
Rue de la Dixence 57, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savioz, Michel, de Ayent, à Sion, secrétaire, avec signature collective à deux;
Zuber, Charles-Henri, de Grimentz, à Vercorin (Chalais), vice-président, avec signature collective à deux;
Délèze, Aloys, de Veysonnaz, à Nendaz, membre, avec signature collective à deux;
Lattion, Georges, de Liddes, à Collombey-Muraz, membre, avec signature collective à deux;
Vaudan, Guy, de Bagnes, à Bagnes, membre, avec signature collective à deux;
Elsig, Jean-Pierre, de Riederalp, à Sierre, directeur, avec signature collective à deux avec un membre;
Art, Anne-Lyse, de Chalais, à Chalais, directrice adjointe, avec signature collective à deux avec un membre;
Largey Perruchoud, Marie-France, de Mont-Noble et Chalais, à Chalais, directrice adjointe, avec signature collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Lovey, Dominique, de Orsières, à Martigny, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Beney, Fernand, de Ayent, à Ayent, membre du comité, avec signature collective à deux;
Bonvin, Pascal, de Crans-Montana, à Sierre, membre du comité, avec signature collective à deux;
Devanthéry Schalekamp, Vérène, de Chalais, à Sion, membre du comité, avec signature collective à deux;
Lattion, Pierre André, de Liddes, à Collombey-Muraz, membre du comité, avec signature collective à deux;
Disière, Patrick, de Savièse, à Conthey, directeur, avec signature collective à deux avec un membre.
Publikationsnummer: 3383217, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Elsig Consulting Sàrl, à Sierre, CHE-113.856.324, société à responsabilité limitée (No. FOSC 105 du 03.06.2010, p. 24, Publ. 5659936).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Elsig, Marie-Thérèse, de Lens, à Sierre, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Elsig, Jean-Pierre, de Riederalp, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: avec 190 parts sociales de CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1441515, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 11'288 vom 31.03.2014FMRI Trading AG, in Küsnacht ZH, CHE-111.711.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014, Publ. 1432887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsig, Jean Pierre J., von Mörel-Filet, Bister und Riederalp, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht:von Mörel-Filet und Riederalp]. .