Peter Ellenberger
wohnhaft in Flumenthal, aus Landiswil Aktuelle Mandate: Ellenberger + Hammel Verbundene Personen: Marcel Hammel So bleiben Sie über "Peter Ellenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Ellenberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Ellenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Ellenberger"
|
|
Peter Ellenberger
wohnhaft in Steffisburg, aus Landiswil Aktuelle Mandate: xpand Schweiz GmbH Verbundene Personen: Marius Lukas Frey, Christian Kuhn, Christian Ernst Wittwer und mehr So bleiben Sie über "Peter Ellenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Ellenberger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Ellenberger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Ellenberger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Ellenberger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Ellenberger arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Sonstige Bautätigkeit
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Peter Ellenberger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Ellenberger
Publikationsnummer: HR02-1005441805, Handelsregister-Amt Bern, (36)
xpand Schweiz GmbH, in Jegenstorf, CHE-112.211.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, S.0, Publ. 1976541).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hein, Michael, von Bern, in Münchringen (Jegenstorf), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kuhn, Christian, von Illnau-Effretikon, in Bellerive VD (Vully-les-Lacs), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ellenberger, Peter, von Landiswil, in Steffisburg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Köniz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frey, Marius Lukas, von Genève, in Steffisburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wittwer, Christian, von Trub, in Spiez, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005328620, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Härterei Reinhard AG, in Köniz, CHE-107.148.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2020, Publ. 1004802317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ellenberger, Peter, von Landiswil, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porras Galvis, Luis Carlos, kolumbianischer Staatsangehöriger, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004974327, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Elektra Genossenschaft Guntershausen, in Aadorf, CHE-102.404.521, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, S.0, Publ. 6156020).
Firma neu:
Elektra Genossenschaft Guntershausen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.03.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Peter Ellenberger, Lindenstrasse 12d, 8370 Sirnach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Samuel, von Schwyz und Zürich, in Aadorf, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hollenstein, Hans, von Mosnang, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ellenberger, Peter, von Biglen, in Sirnach, Kassier, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].