Patrick Dominic Eichler
wohnhaft in Zürich, aus Oberrohrdorf Aktuelle Mandate: The Wave Factory AG Verbundene Personen: Carlo Capitanio, Tanja Phasuk, René Marcel Gröbli und mehr So bleiben Sie über "Patrick Dominic Eichler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Dominic Eichler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Dominic Eichler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Dominic Eichler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Dominic Eichler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Dominic Eichler arbeiten
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Dominic Eichler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Dominic Eichler
Publikationsnummer: HR02-1006091180, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
The Wave Factory AG, in Zürich, CHE-299.287.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2024, Publ. 1006019801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steger, Tobias, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capitanio, Carlo, von Kerns, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Eichler, Patrick Dominic, von Oberrohrdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Phasuk, Tanja, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005134174, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
The Wave Factory AG, in Zürich, CHE-299.287.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054396).
Statutenänderung:
18.03.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'200'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].
Aktien neu:
2'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.03.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'100'000.00 verrechnet, wofür 1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capitanio, Carlo, von Kerns, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Eichler, Patrick Dominic, von Oberrohrdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004618635, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
The Wave Factory AG, in Küsnacht (ZH), CHE-299.287.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536794).
Statutenänderung:
18.04.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
1'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.04.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 950'000.00 verrechnet, wofür 950 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichler, Patrick Dominic, von Oberrohrdorf, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift.