Lukas Eckhardt
wohnhaft in Urtenen-Schönbühl, aus Ermatingen Aktuelle Mandate: Wohnbaugenossenschaft 'Solidarisch Wohnen - SoWo' Verbundene Personen: Tom Böni, Raffael Lukas Wüthrich, Sarah Widmer und mehr So bleiben Sie über "Lukas Eckhardt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Eckhardt"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Lukas Eckhardt" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Lukas Eckhardt"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Lukas Eckhardt leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Lukas Eckhardt arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Lukas Eckhardt
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Eckhardt
Publikationsnummer: HR02-1005113082, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wohnbaugenossenschaft "Solidarisch Wohnen - SoWo", in Bern, CHE-299.119.467, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298807).
Statutenänderung:
05.09.2020.
Sitz neu:
Urtenen-Schönbühl.
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 2, 3322 Urtenen-Schönbühl.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trummer, Christoph, von Frutigen, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Sarah, von Rüschegg, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Verena, von Brienz (BE), in Urtenen-Schönbühl, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhm, Jannik, von Bösingen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bolligen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böni, Tom, von Trogen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckhardt, Lukas, von Ermatingen, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004872520, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wohnbaugenossenschaft Luftschloss, in Bern, CHE-271.386.085, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447261).
Domizil neu:
c/o Joël Glatz, Rossfeldstrasse 38, 3004 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckhardt, Lukas, von Ermatingen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazzini, Mirjam, von Rüti (ZH), in Ostermundigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Jonas, von Luthern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Laurin, von Luzern, in Wabern (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glatz, Joël-Andreas, von Basel, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Anna, von Roggwil (BE), in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-0004447261, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wohnbaugenossenschaft Luftschloss, in Bern, CHE-271.386.085, c/o Lukas Eckhardt, Laupenstrasse 57, 3008 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.08.2018.
Zweck:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern guten und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie fördert das gemeinschaftliche Zusammenleben im Sinne gegenseitiger Solidarität. Die gegenseitige Solidarität trägt dazu bei, die Abhängigkeit von äusseren Zwängen zu reduzieren und ermöglicht dadurch eine freiere Lebensgestaltung der Genossenschaftsmitglieder. Die Genossenschaft kann in ihren Gebäuden Räume für geschäftliche Dienstleistungen anbieten.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch E-Mail oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung vom 06.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stöckli, Matthias, von Luthern, in Liebefeld (Köniz), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gander, Alain, von Beckenried, in Liebefeld (Köniz), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eckhardt, Lukas, von Ermatingen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lazzini, Mirjam, von Rüti (ZH), in Ostermundigen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Jonas, von Luthern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.