Axel Michael Eberlein
wohnhaft in Glattbrugg, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Axolotl AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Axel Michael Eberlein" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Axel Michael Eberlein"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Axel Michael Eberlein" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Axel Michael Eberlein"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Axel Michael Eberlein leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Axel Michael Eberlein arbeiten
Erbringung von Rechtsberatungen
Erbringung von Rechtsberatungen
Privatpersonen mit dem Namen Axel Michael Eberlein
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Axel Michael Eberlein
Publikationsnummer: HR02-1005902387, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Axolotl AG, in Zug, CHE-395.102.876, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005339037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colshorn, Nicolai Helmut Carl-Hermann Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Allenwinden (Baar), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberlein, Axel Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1372635, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
INCUBATOR PROPERTIES AG, in Stein am Rhein, CHE-112.803.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7084616).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberlein, Axel Michael, deutscher Staatsangehöriger, in unbekannt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].
Publikationsnummer: 6885098, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ZENO MARKETING AG, in St. Gallen, CH-140.3.002.823-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6806312).
Statutenänderung:
01.10.2012.
Firma neu:
INCUBATOR TECHNOLOGIES AG.
Domizil neu:
c/o DS PRIVATE EQUITY AG, Waisenhausstrasse 5, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Entwicklung von Brennstoffzellen sowie Patentierung von damit zusammenhängender Technik und von Erfindungen, betreibt ferner Unternehmens- und Wirtschaftsberatung und erbringt Treuhandgeschäfte sowie Beratungs- und Consultingdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben.
Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estermann, Simon Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Koefering (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willert, Klaus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberlein, Axel Michael, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.