Pascaline Dierbach
wohnhaft in Steinhausen, aus Steinhausen und Belgien Aktuelle Mandate: Sodexo (Suisse) SA Verbundene Personen: Anton Martijn van der Woerdt, Jean-Louis Maissen, Laura Julen und mehr So bleiben Sie über "Pascaline Dierbach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pascaline Dierbach"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Pascaline Dierbach" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pascaline Dierbach"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Pascaline Dierbach leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Pascaline Dierbach arbeiten
Facility Management
Facility Management
Privatpersonen mit dem Namen Pascaline Dierbach
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Pascaline Dierbach
Publikationsnummer: HR02-1005817276, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sodexo (Suisse) SA, in Opfikon, CHE-100.605.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561014).
Statutenänderung:
16.06.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pruneddu, Marta, italienische Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Woerdt, Anton Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Ostvoorne (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dierbach, Pascaline, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005561014, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sodexo (Suisse) SA, in Opfikon, CHE-100.605.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435327).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dierbach, Pascaline, von Steinhausen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Julen, Laura, von Zermatt, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maissen, Jean-Louis, von Chur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004645753, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Comtec Systems AG, in Baar, CHE-103.706.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, S.0, Publ. 7083810).
Statutenänderung:
16.05.2019.
Firma neu:
ScanTech Industries AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ScanTech Industries SA).
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere Beratung, Realisierung, Durchführung und Vermarktung im Bereich IT, Prozesssteuerung, Software-Entwicklung, Grafik- und Design-Dienstleistungen, Vermessungs- und Visualisierungstechnik, Bildbearbeitung und -vermarktung, sowie Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
240 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 240 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannte Adressen oder mittels Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lebeau, Georges, belgischer Staatsangehöriger, in Kuwait (KW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dierbach, Pascaline, belgische Staatsangehörige, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.