Werner Walter Diehl
wohnhaft in Kilchberg, aus Zürich Aktuelle Mandate: Bellecapital AG Verbundene Personen: Andreas Jon Kringlen, Christophe Federli, Karin Patricia Brogle und mehr So bleiben Sie über "Werner Walter Diehl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Walter Diehl"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Werner Walter Diehl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Walter Diehl"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Werner Walter Diehl leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Werner Walter Diehl arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Werner Walter Diehl
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Walter Diehl
Publikationsnummer: HR02-1005804839, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bellecapital Holding AG, in Zürich, CHE-288.523.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diehl, Werner Walter, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005510791, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bellecapital Partners AG, in Zürich, CHE-108.293.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005145894).
Statutenänderung:
05.04.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Bellecapital AG, in Zürich (CHE-114.805.789), gemäss Fusionsvertrag vom 04.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 11'316'711.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'307'631.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Bellecapital AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Finanzdienstleistungen, insbesondere das gewerbsmässige Verwalten von Vermögenswerten im Namen und für Rechnung von in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen und Vorsorgeeinrichtungen und anderen Kunden sowie die das Erbringen von Anlageberatungs- und administrativen Dienstleistungen für alle Arten von Anlagevermögen. Ferner kann die Gesellschaft in- und ausländischen kollektive Kapitalanlagen in der Schweiz und Lichtenstein anbieten bzw. vertreiben sowie Management- und Supportdienstleistungen für kollektiven Kapitalanlagen im In- und Ausland erbringen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Unternehmensveräusserungen, Umstrukturierungen, Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen vornehmen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Immobilien und immaterielle Werte erwerben und überhaupt alle Rechtshandlungen vornehmen und jede gewerbliche, finanzielle oder sonstige Aktivität ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck im Zusammenhang steht oder ihre Interessen begünstigt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diehl, Werner Walter, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jetzer, Martin Hubert, von Herrliberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bass, Beat, von Val Müstair, in Uetikon am See, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eberle, Markus, von Häggenschwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heim, Mathias Peter, von Zürich, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bass-Klauser, Sandra Susanne, von Val Müstair, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gans, Frédéric, von Milvignes, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoff, Peter, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hou, Xinyue, chinesische Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Li Mafli, Shasha, von Rebstein, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Lütjens, Lukas, von Küsnacht (ZH), in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matthey, Anthony, von La Brévine, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matulli, Paola, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menghini, Daniele, von Poschiavo, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, David, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Silvia, von Zürich, in Dällikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6647984, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bellecapital International AG, in Zürich, CH-020.3.036.592-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, S. 0, Publ. 6472212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bass, Beat, von Val Müstair, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diehl, Werner Walter, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Markus, von Häggenschwil, in Zürich, Geschäftsführer und Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Childs, Curtis Malcolm, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guignard, Michel, von Le Chenit, in Birr, Direktor und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].