Paul Deuber
wohnhaft in Eschenbach, aus Galgenen Aktuelle Mandate: Paul Deuber Plattenbeläge AG Verbundene Personen: Marlies Deuber-Bodenmann So bleiben Sie über "Paul Deuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Paul Deuber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Paul Deuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Paul Deuber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Paul Deuber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Paul Deuber arbeiten
Übriger Aus- und Innenausbau
Übriger Aus- und Innenausbau
Privatpersonen mit dem Namen Paul Deuber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Deuber
Publikationsnummer: 3972741, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Paul Deuber Plattenbeläge AG, in Eschenbach SG, CHE-106.476.146, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 08.01.1997, S. 75).
Statutenänderung:
21.12.2017.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Plattenbelagsarbeiten und ähnlichen Tätigkeiten sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage-/übernahme bei der Gründung vom 13.06.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 12. Juni 1989 und Übernahmebilanz per 31. Dezember 1988 von der bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Paul Deuber, Eschenbach', in Eschenbach, den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von CHF 152'192.40 und Passiven von CHF 32'169.86, zum Preise von CHF 120'022.55, wovon CHF 100'000.-- an das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glarital AG, in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deuber, Paul, von Galgenen, in Eschenbach SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Deuber, Marlies, von Galgenen, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2324042, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Alba Art GmbH, bisher in Glarus, Erstellung von und der Handel mit Kunstgegenständen aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.1999, S. 3887).
Gründungsstatuten:
14.09.1993.
Statutenänderung:
3.06.2004.
Sitz neu:
St. Gallenkappel.
Domizil neu:
Bauwilerweg 3, 8735 St. Gallenkappel.
Zweck neu:
Handel mit und Produktion von Kunstgegenständen aller Art sowie Erbringung von dazugehörenden Beratungs- und Dienstleistungen;
Kauf, Verkauf und Vermietung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deuber, Paul, von Galgenen, in Eschenbach SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Kalunder, Christina, von Wängi, in Glarus, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Viola, Franziska, von Schwanden GL, in Weesen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battistini, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallenkappel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Geschäftsführer].