Eddy Délétroz
wohnhaft in Ayent, aus Ayent Aktuelle Mandate: Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent, Carrosserie du Rallye, Délétroz Eddy Verbundene Personen: Jean Dussex, Freddy Aymon, Marie-Elise Fardel So bleiben Sie über "Eddy Délétroz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eddy Délétroz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eddy Délétroz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eddy Délétroz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eddy Délétroz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eddy Délétroz arbeiten
Betreiben einer Bäckerei
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Betreiben einer Bäckerei
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Eddy Délétroz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eddy Délétroz
Publikationsnummer: 3983235, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société coopérative de Boulangerie PKB d'Ayent, à Ayent, CHE-108.056.973, société coopérative (No. FOSC 153 du 10.08.2017, Publ. 3690287).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Morard, Daniel, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Bétrisey, Pierrot, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dussex, Jean, de Ayent, à Ayent, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Aymon, Freddy, de Ayent, à Arbaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, sans droit de signature];
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, Icogne et Lens, à Ayent, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre et secrétaire, avec signature collective à deux];
Morard, Maria Fabienne Brigitte, dite Brigitte, de Ayent, à Ayent, administratrice, avec signature collective à deux avec le président.
Publikationsnummer: 1204263, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
DM Automobiles Délétroz & Morard, à Conthey, CHE-100.709.731, société en nom collectif (No. FOSC 64 du 02.04.1992, p. 1488).
Nouvelle raison de commerce:
DM Automobiles Délétroz & Morard, en liquidation.
Adresse de liquidation:
c/o Eddy Délétroz, Route de Professon 5, 1966 Blignoud/Ayent. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 01.12.2003.
Inscription ou modification de personne(s):
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, associé et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Blignoud (Ayent), associé avec signature individuelle];
Morard, Pierre-Alain, de Ayent, à Genolier, associé et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 6398842, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société coopérative de Boulangeries et moulins Agricoles d'Ayent, à Ayent, CH-626.5.002.291-0, société coopérative (No. FOSC 128 du 05.07.2007, p. 24, Publ. 4010178).
Modification des statuts:
21.05.2010.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de Boulangerie et Moulin Agricole d'Ayent.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Praplan, Gilles, de Ayent, à Ayent, membre du conseil, sans droit de signature;
Constantin, François, de Ayent, à Ayent, membre du conseil, sans droit de signature;
Praplan, Gilles, de Ayent, à Ayent, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Morard, Daniel, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux;
Délétroz, Eddy, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature;
Fardel, Marie-Elise, de Ayent, Lens et Icogne, à Ayent, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: de Ayent]. Selon déclaration du 25.07.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].