Denis De Masi
wohnhaft in Lommis, aus Italien Aktuelle Mandate: VC Engineering AG Verbundene Personen: Dario Stäheli So bleiben Sie über "Denis De Masi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis De Masi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Denis De Masi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis De Masi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Denis De Masi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Denis De Masi arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Denis De Masi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Denis De Masi
Publikationsnummer: HR02-1005865211, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
VC Engineering AG, in Neftenbach, CHE-300.367.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166322). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Masi, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Lommis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aadorf];
Stäheli, Dario, von Fischingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wilen (TG)];
Dubler Treuhand AG (CHE-107.937.753), in Volketswil, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005166322, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
VC Engineering AG, in Neftenbach, CHE-300.367.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724197).
Domizil neu:
Tössallmendstrasse 8d, 8413 Neftenbach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Masi, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Matzingen].
Publikationsnummer: HR02-1004724197, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
VC Engineering AG, in Neftenbach, CHE-300.367.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, S.0, Publ. 3528241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Raphael, von Thayngen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Masi, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Matzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frauenfeld].