Samuel Cohen
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: SamaLama GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Samuel Cohen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Samuel Cohen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Samuel Cohen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Samuel Cohen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Samuel Cohen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Samuel Cohen arbeiten
Unternehmensführung und Verwaltung
Unternehmensführung und Verwaltung
Privatpersonen mit dem Namen Samuel Cohen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Samuel Cohen
Publikationsnummer: HR01-1006021995, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SamaLama GmbH, in Zürich, CHE-222.534.251, Hardgutstrasse 28, 8048 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Cohen, Samuel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005705945, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pharmunion SA, bisher in Genève, CHE-101.210.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021).
Statutenänderung:
02.03.2023.
Sitz neu:
Bubikon.
Domizil neu:
Blumenbergstrasse 12, 8633 Wolfhausen.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Import, Export und Herstellung von pharmazeutischen, chemischen, biologischen, diätetischen, kosmetischen und ähnlichen Produkten;
sämtliche Finanzgeschäfte und Beteiligungen im Zusammenhang mit diesem Zweck.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Identifikation unter der Nummer CH-660-0164969-0 wurde ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-101.210.718. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-0164969-0 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-101.210.718.]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.03.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.]. Gemäss Erklärung vom 20.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration de l'administratrice du 20.04.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Izbicki Cohen, Claudia Liliana, von Zürich, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Izbick-Wolf, Sigrid, von Zürich, in Chêne-Bourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cohen, Samuel, von Genève, in Genève, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hering, Lukas, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.