Emanuel Christen
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: Ortho Vital GmbH Verbundene Personen: Mario Michael Harkam, Doris Harkam So bleiben Sie über "Emanuel Christen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emanuel Christen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Emanuel Christen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emanuel Christen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Emanuel Christen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Emanuel Christen arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Emanuel Christen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Emanuel Christen
Publikationsnummer: HR02-1005256219, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung "Welt ohne Minen", in Zürich, CHE-109.201.284, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolay Zgraggen, Claudine, von Erstfeld und Pampigny, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Emanuel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stocker, Rolf, von Freienbach, in Lengwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braumöller, Michael, von Egg, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Ursula, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3233883, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Rütti AG, in Balsthal, CHE-103.671.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2013, Publ. 7026346).
Statutenänderung:
09.12.2016.
Zweck neu:
Handel mit sowie Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Vermittlung von Grundstücken. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke erwerben, belasten, verwalten, vermieten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, welche mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Mit Erklärung vom 09.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen, Revisionsstelle;
Christen, Emanuel, von Wynau, in Oensingen, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: 2011223, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CSD Ingenieure AG, in Köniz, CHE-105.961.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Emanuel, von Affoltern im Emmental, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federspiel, Nicole, von Domat/Ems, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.