Denis Chapuisat
wohnhaft in Etagnières, aus Aclens Aktuelle Mandate: SI du Pontet SA, Chapuisat SA Verbundene Personen: Luc Chapuisat So bleiben Sie über "Denis Chapuisat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis Chapuisat"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Denis Chapuisat" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Denis Chapuisat"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Denis Chapuisat leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Denis Chapuisat arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Sonstige Bautätigkeit
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Denis Chapuisat
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Denis Chapuisat
Publikationsnummer: 2716303, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Coopérative OZECHANGE, à Martigny, CHE-115.992.889, société coopérative (No. FOSC 7 du 11.01.2012, Publ. 6499876).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berguerand, Didier, de Vollèges, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Brunaud, Marc, citoyen français, à Chemin-Dessus, administrateur, sans droit de signature;
Vouillamoz, Jean-Charles, de Riddes, à Chemin-Dessus, administrateur, sans droit de signature;
Gailland, Sabine, de Tramelan, à Martigny, administratrice, sans droit de signature;
Pont-Veuthey, Marie-Claire, de Sierre, à Martigny, administratrice, sans droit de signature;
Rouzeau, Michaël, de Mont-Tramelan, à Branson (Fully), administrateur, sans droit de signature;
Délez, Marie-Luce, de Salvan et Vernayaz, à Marécottes (Salvan), administratrice et secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Kerner, Josiane, de Fully et Schaffhausen, à Bovernier, présidente, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice avec signature collective à deux avec le président ou le caissier];
Simonin-Dufaux, Marylise, de Montreux, à Saxon, secrétaire et administratrice, avec signature collective à deux;
Jacquemin, Isabelle, de Bagnes, à Champex (Orsières), caissière, avec signature collective à deux;
Chapuisat, Denise, de Aclens, à Ravoire (Martigny-Combe), administratrice, avec signature collective à deux;
Simonin, Bruno, citoyen français, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux;
Carron, Patricia, de Bagnes, à Fully, administratrice, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 6810576, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Kerner & Cie, à Martigny, CH-621.2.008.228-4, société en nom collectif (No. FOSC 38 du 23.02.2012, Publ. 6565766). [Indication personnelle modifiée en application de l'art. 17 al. 2 litt. b ORC].
Inscription ou modification de personne(s):
Chapuisat, Denise, de Aclens, à Ravoire (Martigny-Combe), associée, avec signature individuelle [précédemment: à St-Pierre-de-Clages (Chamoson)].
Publikationsnummer: 6565766, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Kerner & Cie, à Martigny, CH-621.2.008.228-4, Rue du Grand-Verger 12, 1920 Martigny, société en nom collectif (nouvelle inscription).
Début:
01.01.2012.
But:
exploitation d'un commerce de produits alimentaires et non-alimentaires et d'un restaurant, les deux biologiques et végétariens.
Personne(s) inscrite(s):
Chapuisat, Denise, de Aclens, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), associée, avec signature individuelle;
Maret, Valentine, de Bagnes, à Sarreyer (Bagnes), associée, avec signature individuelle;
Kerner, Josiane, de Schaffhouse et Fully, à Les Valettes (Bovernier), associée, avec signature individuelle;
Tornay, Amandine, de Vollèges, à Martigny, associée, avec signature individuelle.