Yves Caminada
wohnhaft in Adelboden, aus Lumnezia Aktuelle Mandate: Metropol Management AG Verbundene Personen: Pia Romero, Gabrielle Christine Sigg So bleiben Sie über "Yves Caminada" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Caminada"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Caminada" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Caminada"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Caminada leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Caminada arbeiten
Betreiben von Hotels und Pensionen
Betreiben von Hotels und Pensionen
Privatpersonen mit dem Namen Yves Caminada
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Caminada
Publikationsnummer: HR02-1005402051, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Metropol Management AG, in Biel/Bienne, CHE-106.838.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267834).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Madeleine, von Langnau im Emmental, in Münchenbuchsee, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romero, Pia, von Altendorf, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caminada, Yves, von Lumnezia, in Adelboden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005119944, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Camirest GmbH, in Münchenbuchsee, CHE-347.155.858, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, S.0, Publ. 931297).
Firma neu:
Camirest GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o GMCT - Global Management Consulting & Trading GmbH, Scheuerackerstrasse 15, 8309 Nürensdorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada, Yves, von Lumnezia, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
GMCT - Global Management Consulting & Trading GmbH (CHE-164.239.136), in Nürensdorf, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Caminada, Serge Dominique, von Lumnezia, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7131714, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Camirest GmbH, in Münchenbuchsee, CH-036.4.056.740-8, c/o Josef Burkard, Ursprungstrasse 106, 3053 Münchenbuchsee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastrobetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
mit Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 22.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Caminada, Yves, von Lumnezia, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.