Carl Caflisch
wohnhaft in Trin, aus Trin Aktuelle Mandate: Fundaziun Anton Cadonau pil romontsch en Surselva Verbundene Personen: Luzi Pfister, Erwin Vincenz, Anita Mazzetta und mehr So bleiben Sie über "Carl Caflisch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Carl Caflisch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Carl Caflisch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Carl Caflisch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Carl Caflisch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Carl Caflisch arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Carl Caflisch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Carl Caflisch
Publikationsnummer: HR02-1005825013, Handelsregister-Amt Graubünden
Stiftung vormals Bündner Heilstätte Arosa, in Chur, CHE-110.558.072, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2021, Publ. 1005303204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caflisch, Carl, von Trin, in Trin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, Kassier;
Wiesendanger, Rita, von Winterthur, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, Aktuarin;
Casaulta, Dr. med. Carmen, von Lumnezia, in Zizers, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jamnicki Abegg, Dr. med. Marina, von Zürich, in St. Gallen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Peretti, Caroline, von Cazis, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fontana, Armon, von Ilanz/Glion, in Jenaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Latshang, Tsogyal Daniela, von Thun, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spescha, Dr. med. Johann Georg, von Ilanz/Glion, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3125955, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Stiftung vormals Bündner Heilstätte Arosa, in Chur, CHE-110.558.072, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2112273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Center AG, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caviezel-Seglias, Margrit, genannt Gitta, von Domat/Ems, in Chur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Präsidentin, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mani, Dr. Martin, von Diemtigen, in Glarus, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caflisch, Carl, von Trin, in Trin, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wiesendanger, Rita, von Winterthur, in Landquart, Mitglied, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
TNT Treuhand & Revisionen AG (CHE-221.180.334), in Chur, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 6919336, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Fundaziun Anton Cadonau pil romontsch en Surselva, in Waltensburg/Vuorz, CH-350.7.000.964-9, c/o Luzi Pfister, Casa Alpina, 7158 Waltensburg/Vuorz, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
01.02.2012.
Zweck:
Gemäss dem Willen des Stifters Anton Cadonau, der in seinem Testament vom 11. September 1923 (Protokoll des Kleinen Rats Nr. 224 vom 31.01.1930) erwähnt wurde, hat die Stiftung die Absicht, die Schriftsprache und die Dialekte der Surselva zu unterstützen und zu fördern.
Aufsichtsbehörde:
Finanzverwaltung des Kantons Graubünden.
Weitere Adresse:
c/o Carl Caflisch, Via la Crusch 4, 7014 Trin.
Eingetragene Personen:
Caflisch, Carl, von Trin, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazzetta, Anita, von Trun, in Chur, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechmann Carigiet, Lucia, von Sumvitg, in Ilanz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Caviezel, Flurin, von Pitasch, in Pitasch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gartmann, Ruth, von Flims, in Domat/Ems, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vincenz, Erwin, von Andiast, in Vella, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gabriel, Martin, von Waltensburg/Vuorz, in Ilanz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.