Andrea Burri
wohnhaft in Landquart, aus Landquart Aktuelle Mandate: Eberhard Bau Maienfeld AG Verbundene Personen: Gabriel Eberhard So bleiben Sie über "Andrea Burri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Burri"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andrea Burri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Burri"
|
|
Andrea Burri
wohnhaft in Kriens, aus Ennetmoos Aktuelle Mandate: Helfenstein Metallbau AG Verbundene Personen: Thomas Burri, Guido Paul Infanger, Paul Keiser So bleiben Sie über "Andrea Burri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Burri"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andrea Burri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andrea Burri"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andrea Burri leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andrea Burri arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Herstellung von Gütern aus Metall
Allgemeiner Hochbau
Herstellung von Gütern aus Metall
Privatpersonen mit dem Namen Andrea Burri
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Burri
Publikationsnummer: HR01-1006061317, Handelsregister-Amt Graubünden
Eberhard Bau Maienfeld AG, in Maienfeld, CHE-261.671.561, Obere Industrie 1, 7304 Maienfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.06.2024.
Zweck:
Betrieb einer Bauunternehmung, insbesondere die Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Eberhard Bau (CHE-236.306.710), in Maienfeld, gemäss Vertrag vom 12.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 1'082'267.49 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 556'616.83, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eberhard, Gabriel, von Amden, in Landquart, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Burri, Andrea, von Landquart, in Landquart, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1006016434, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Helfenstein Metallbau AG, in Horw, CHE-227.850.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Eduard, von Dallenwil, in Buochs, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Odermatt-Streule, Elisabeth, von Dallenwil, in Buochs, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Thomas, von Malters, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Burri, Andrea, von Ennetmoos, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1006015755, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Swiss Green Gas International AG, in Baden, CHE-158.015.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826962).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Andreas, von Schüpfen, in Buchs (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reymond, Stéphanie, von L'Abbaye, in Blonay - Saint-Légier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Châtel-Saint-Denis].