Christiane Burkhard
wohnhaft in Schopfheim, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Alpha-O Peptides AG Verbundene Personen: Ulrich Aebi, Peter Burkhard So bleiben Sie über "Christiane Burkhard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christiane Burkhard"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christiane Burkhard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christiane Burkhard"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christiane Burkhard leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christiane Burkhard arbeiten
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Privatpersonen mit dem Namen Christiane Burkhard
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christiane Burkhard
Publikationsnummer: 3142963, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Alpha-O Peptides AG, in Riehen, CHE-110.030.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, Publ. 6769328).
Statutenänderung:
27.10.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 105'883.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'883.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
105'883 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Peter, von Lützelflüh, in Ashford (CT/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mensfield Center (CT/US)];
Burkhard, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Schopfheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mensfield Center (CT/US)].
Publikationsnummer: 6769328, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Alpha-O Peptides AG, bisher in Allschwil, CH-280.3.006.483-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 6, Publ. 3446088).
Gründungsstatuten:
15.04.2003.
Statutenänderung:
22.05.2012.
Sitz neu:
Riehen.
Domizil neu:
Lörracherstr. 50, 4125 Riehen. Mit Erklärung vom 22.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strahm, Roland, von Langnau im Emmental, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchi, Anton, von Melano, in Therwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Prof. Dr. Ulrich, von Kirchberg BE, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhard, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Mensfield Center (CT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil];
Burkhard, Peter, von Lützelflüh, in Mensfield Center (CT/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Allschwil].
Publikationsnummer: 965790, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Alpha-O Peptides AG, in Allschwil, c/o Peter und Christiane Burkhard, Baslerstrasse 35, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2003.
Zweck:
Erforschung, Entwicklung und An- und Verkauf von Medikamenten und Biotechnologie-Produkten. Die Gesellschaft kann Patente kaufen und verkaufen, in Lizenz geben und selber Lizenz nehmen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen:
Burkhard, Peter, von Lützelflüh, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burkhard, Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strahm, Roland, von Langnau im Emmental, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchi, Anton, von Melano, in Therwil, Revisionsstelle.