Felix Anton Burger
wohnhaft in Bern, aus Zürich Aktuelle Mandate: STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler, Levare AG Verbundene Personen: Urs Beat Blaser, André Rolf Nussbaumer, Bernhard Joss und mehr So bleiben Sie über "Felix Anton Burger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Felix Anton Burger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Felix Anton Burger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Felix Anton Burger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Felix Anton Burger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Felix Anton Burger arbeiten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Felix Anton Burger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Felix Anton Burger
Publikationsnummer: HR02-1004548491, Handelsregister-Amt Bern, (36)
gO Geothermie Oberland AG, in Thun, CHE-143.079.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 944933).
Firma neu:
gO Geothermie Oberland AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.01.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Jan Frederik Robert Fuchs, Müllistrasse 5, 8915 Hausen am Albis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Jan Frederik Robert, von Wängi, in Hausen am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kurth-Spiegl, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryser, Jürg Jakob, von Heimiswil, in Mühlethurnen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burger, Felix Anton, von Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boll (Vechigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3206451, Handelsregister-Amt Bern, (36)
STIFTUNG LIONS CLUB WORBLENTAL In Memorian Martha Bigler, in Worb, CHE-102.010.010, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, Publ. 2004429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Marcel, von Eggersriet, in Stettlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Stucki, Beat, von Linden, in Rüfenacht BE (Worb), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, André Rolf Dr., von Matzendorf, in Boll (Vechigen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Felix Anton, von Zürich, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2462149, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CSD Ingenieure AG, in Köniz, CHE-105.961.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2112063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maret, Stéphane René, von Bagnes, in Corminboeuf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Felix, von Zürich, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallmann, Michael Stefan, von Kappel am Albis, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].