Christine Branch-Hirsig
wohnhaft in Hasliberg Goldern, aus Hasliberg und Amsoldingen Aktuelle Mandate: HirsigTown GmbH Verbundene Personen: Peter Hirsig So bleiben Sie über "Christine Branch-Hirsig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Branch-Hirsig"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Branch-Hirsig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Branch-Hirsig"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Branch-Hirsig leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Branch-Hirsig arbeiten
Produktion von Lebensmitteln
Produktion von Lebensmitteln
Privatpersonen mit dem Namen Christine Branch-Hirsig
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Branch-Hirsig
Publikationsnummer: HR02-1005370574, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hotel Gletscherblick AG, in Hasliberg, CHE-103.154.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3486307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsig, Tanja, von Amsoldingen, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Branch-Hirsig, Christine, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biebl, Rosine, von Hasliberg, in Hasliberg Goldern (Hasliberg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Geyer, Mirjam Susanne, von Uster, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Michèle, von Amsoldingen, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates + Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Branch, Christopher, von Amsoldingen, in Pforzen Ingenried (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6637214, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hotel Gletscherblick AG, in Hasliberg, CH-092.3.001.071-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2010, S. 4, Publ. 5511548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsig, Peter, von Amsoldingen, in Hasliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Johannes Friedrich, von Amsoldingen, in Embrach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geyer, Mirjam Susanne, von Uster, in Uster, Vizepräsidentin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Branch-Hirsig, Christine, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hotel Gletscherblick AG, in Hasliberg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.47 vom 10.03.1998, S.1684).
Statutenänderung:
05.11.1998.
Aktienkapital neu:
CHF200000 [bisher: CHF100000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF200000.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF1000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF1000].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biebl-Hirsig, Rosine, von Hasliberg, in Hasliberg, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Peter, von Amsoldingen, in Hasliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geyer-Hirsig, Anneliese, von Uster, in Uster, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzeluntershrift];
Branch-Hirsig, Christine, von Hasliberg, in Hasliberg, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].