Iva Boutellier
wohnhaft in Luzern, aus Gansingen Aktuelle Mandate: Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF Verbundene Personen: Fabienne Roos, Danielle Cotten, Karin Weber und mehr So bleiben Sie über "Iva Boutellier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Iva Boutellier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Iva Boutellier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Iva Boutellier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Iva Boutellier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Iva Boutellier arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Iva Boutellier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Iva Boutellier
Publikationsnummer: HR02-1006126843, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Oekumenisches Institut, in Luzern, CHE-112.014.512, Stiftung (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2020, Publ. 1004879350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boutellier, Iva, von Gansingen, in Luzern, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chudozilov, Anna, von Basel, in Luzern, Mitglied des Präsidiums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glur-Schüpfer, Brigitta Emma, von Rickenbach (LU), in Meggen, Mitglied des Präsidiums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Gilbert Josef, von Pfaffnau, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstad-Paul, Renate Ursula, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Präsidiums, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Karin Barbara, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumthurm, André, von Grengiols, in Beromünster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Hans Rudolf, von Wynigen, in Adligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005245063, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Geistliche Musik an der Jesuitenkirche Luzern, in Luzern, CHE-458.232.618, Stiftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boutellier, Iva, von Gansingen, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Regula, von Ermensee, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gloor, Valentin, von Rupperswil, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Winterthur].
Publikationsnummer: HR02-1004754151, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF, in Luzern, CHE-105.985.072, Verein (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125453).
Statutenänderung:
24.05.2016.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 92 lit. j. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Erika, von Entlebuch, in Entlebuch, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer-Merkle, Ute, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peterhans, Veronika, von Fislisbach, in Niederrohrdorf, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Künten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boutellier, Iva, von Gansingen, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel-Wyss, Agnes, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost Graf, Katharina, von Nottwil, in Dagmersellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Regula Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger, Karin, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].